Klaus Birkelund Johansen
Erhvervsaktiv: | 19. sep. 2018 - 24. jul. 2022 |
Karrieren startede hos: | PROFESSOR TORBEN IVERSEN'S REJSEFOND FOR YNGRE BØRNELÆGER (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PROFESSOR TORBEN IVERSEN'S REJSEFOND FOR YNGRE BØRNELÆGER (6 år) |
Seed: 354283310
Karrieren som erhvervsleder startede i 2018 ved PROFESSOR TORBEN IVERSEN'S REJSEFOND FOR YNGRE BØRNELÆGER i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Klaus Birkelund Johansen nu bestreddet i 6 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
Foredrag v. Klaus Birkelund Johansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.07.2022
Registreringsdato: 24.07.2022 -
Foredrag v. Klaus Birkelund Johansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.02.2019
Registreringsdato: 21.02.2019
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
21.02.2019 - 24.07.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Peter Toftedal Hansen.