Andy Klarholt
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Geopartner Inspections A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.337' DKK Geopartner Landinspektører A/S (2020) |
Største underskud: | -2.712' DKK Geopartner Inspections A/S (2015) |
Største egenkapital: | 30.308' DKK Geopartner Landinspektører A/S (2020) |
Største gæld: | 53.239' DKK Geopartner Landinspektører A/S (2018) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos Geopartner Landinspektører A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Geopartner Landinspektører A/S (3 år 8 måneder) |
Seed: 1681962938
Det begyndte for alvor dengang i 2018 i Geopartner Inspections A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Andy Klarholt i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 3.936' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. august 2023.
Bestyrelsesposter (2)
-
Geopartner Landinspektører A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2021 -
GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Geopartner Inspections A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
Geopartner Landinspektører A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Andy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.11.2018 - 31.12.2020
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 16.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.05.2021 - 25.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2018 - 31.12.2020
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2018 - 31.12.2020
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Andy Klarholt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Geopartner Landinspektører A/S der præsenterede et overskud på 14.337' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Geopartner Inspections A/S der præsenterede et underskud på 757' DKK.
Andy har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2021 til i dag hos Geopartner Landinspektører A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.068' DKK (Geopartner Landinspektører A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.005' DKK (Geopartner Landinspektører A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.131' DKK (GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Andy' netværk er Bente Damgaard.