Christian Emil Ege-Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ChristianJohansen ApS (Ejer) |
Største overskud: | 155' DKK ChristianJohansen IVS (Nu: ChristianJohansen ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.931' DKK atSpiro ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 759' DKK atSpiro ApS (2020-21) |
Største gæld: | 17.645' DKK atSpiro ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos atSpiro ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ChristianJohansen ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 1965079358
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos ChristianJohansen ApS (tidligere ChristianJohansen IVS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Christian Emil Ege-Johansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Christian nu bestreddet i 5 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ChristianJohansen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
atSpiro ApS
Via ChristianJohansen ApS
Direktørposter (2)
-
atSpiro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2019 -
ChristianJohansen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2018
Tidslinje (7)
-
ChrJohansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.02.2022
Registreringsdato: 16.02.2022 -
atSpiro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019 -
TresActio IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2019
Registreringsdato: 13.08.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
10.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via ChristianJohansen ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
22.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.02.2019 - 16.02.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.01.2019 - 13.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Emil Ege-Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ChristianJohansen ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -2' DKK. Igennem holdingselskabet ChristianJohansen ApS har Christian derfor også ejerandele i atSpiro ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Emil Ege-Johansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ChristianJohansen IVS (Nu: ChristianJohansen ApS) kunne offentliggøre et overskud på 155' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor atSpiro ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.931' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 586' DKK (atSpiro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -2' DKK (ChristianJohansen IVS (Nu: ChristianJohansen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -2.488' DKK (atSpiro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Toke Faurby.