Ajeeve Sadasivan Nalini
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Datoselskabet af 12. december 2019 A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 872' DKK JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -1.706' DKK JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 19.476' DKK XBM A/S (2019-20) |
Største gæld: | 5.871' DKK JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos XBM A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af XBM A/S (3 år 11 måneder) |
Seed: 1194706483
Det begyndte den dag i 2019 hos Datoselskabet af 12. december 2019 A/S (tidligere XBM Europe A/S) i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Ajeeve Sadasivan Nalini i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 3. april 2020.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. april 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
XBM A/S UNDER KONKURS
Ejerandel: 25-33.33%
Tidslinje (7)
-
XBM A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022
Blå bog (fortsat)
Ajeeve har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.12.2019 - 06.12.2023
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,66% -
Direktør
01.02.2022 - 31.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.01.2019 - 03.04.2020
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS) landede et overskud på 79' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ajeeve' netværk er Stig Michael Öhlund.