Peter Skaarup Bæk
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skaarup Bæk Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.251' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.978' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2023) |
Største gæld: | 2.527' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos AK2 Byggerådgivning ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skaarup Bæk Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 958906097
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2019 hos Skaarup Bæk Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Skaarup Bæk og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Peter nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 546' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skaarup Bæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AK2 Byggerådgivning ApS
Via Skaarup Bæk Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Skaarup Bæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Sixhøj Rådgivning ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2020
Registreringsdato: 13.02.2020 -
Sixhøj Rådgivning ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Skaarup Bæk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2019
Registreringsdato: 24.02.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.03.2019 - 29.06.2021
Reel ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2019 - 13.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Skaarup Bæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skaarup Bæk Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.578' DKK. Igennem holdingselskabet Skaarup Bæk Holding ApS har Peter derfor også ejerandele i AK2 Byggerådgivning ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Peter Skaarup Bæk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Skaarup Bæk Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 636' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.121' DKK (AK2 Byggerådgivning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.978' DKK (AK2 Byggerådgivning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.578' DKK (Skaarup Bæk Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lene Brogaard.