Cecilie de Fine Lützhøft Skou Bøllingtoft
Erhvervsaktiv siden: | 5. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CS 19 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 45.415' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2021) |
Største underskud: | -2.043' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 100.601' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2021) |
Største gæld: | 190.697' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (5 år) |
Seed: 2012385027
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2019 hos CS 19 ApS med titlen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør bestred Cecilie de Fine Lützhøft Skou Bøllingtoft i 4 år, før stoppet d. 16. august 2023.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CS 19 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
LILLE GRUNDET BYG 1 ApS
Via CS 19 ApS -
KJÆRULFF HOLDING A/S
Via LILLE GRUNDET BYG 1 ApS -
Komplementarselskabet Donau Agro Invest ApS
Via LILLE GRUNDET BYG 1 ApS -
Donau Agro Invest P/S
Via Komplementarselskabet Donau Agro Invest ApS -
DONAU AGRO ApS
Via Donau Agro Invest P/S -
BLAHOVA ApS
Via DONAU AGRO ApS
Direktørposter (1)
-
CS 19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
LILLE GRUNDET BYG 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2019
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
CS 19 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
CS 19 ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
CS 19 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2019
Registreringsdato: 23.08.2019
Blå bog (fortsat)
Cecilie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via CS 19 ApS -
Direktør
05.08.2019 - 16.08.2023
Ejer
23.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
25.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Cecilie de Fine Lützhøft Skou Bøllingtoft er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CS 19 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 116' DKK. Igennem holdingselskabet CS 19 ApS har Cecilie derfor også ejerandele i LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Cecilie de Fine Lützhøft Skou Bøllingtoft, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor CS 19 ApS kunne offentliggøre et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.043' DKK (LILLE GRUNDET BYG 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.544' DKK (LILLE GRUNDET BYG 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 116' DKK (CS 19 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Cecilie' netværk er Sophie de Fine Lützhøft Skou.