Mikkel Friis-Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ørsted Ventures Europe A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.021.198' DKK Ørsted Wind Power TW Holding A/S (2021) |
Største underskud: | -164.474' DKK Ørsted Japan Holding A/S (2021) |
Største egenkapital: | 19.326.907' DKK Ørsted Wind Power TW Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 18.898.626' DKK Ørsted Wind Power TW Holding A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos Ørsted Vietnam Holding A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ørsted Ventures Europe A/S (3 år 3 måneder) |
Seed: 669761532
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2019 ved Ørsted Ventures Europe A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mikkel Friis-Olsen i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 13. januar 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ventureselskaber og kapitalfonde. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 8.602' DKK.
Bestyrelsesposter (7)
-
Ørsted nr. 4 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 10 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 8 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 11 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 9 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 12 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 7 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
Ørsted nr. 6 2021 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Ørsted nr. 5 2021 A/S (Nu: Ørsted Carbon Solutions A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
Ørsted nr. 1 2021 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Friis-Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Ørsted - Anholt Offshore A/S der præsenterede et overskud på 586.050' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Ørsted nr. 4 2021 A/S der præsenterede et underskud på 17.829' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2019 til 2023 hos Ørsted Ventures Europe A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 902.982' DKK (Ørsted Wind Power TW Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42.646' DKK (Ørsted Japan Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.326.907' DKK (Ørsted Wind Power TW Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -164.272' DKK (Ørsted Japan Holding A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Lars Brinch Danielsen.