Emma Olivia Lindroth
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EOL Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.631' DKK Tjyve-Tjyve ApS (2023) |
Største underskud: | -688' DKK Keepr ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 703' DKK Tjyve-Tjyve ApS (2023) |
Største gæld: | 808' DKK Tjyve-Tjyve ApS (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Keepr ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EOL Holding ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 2049607003
Karrieren som erhvervsleder startede i 2019 i EOL Holding ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Emma Olivia Lindroth og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Emma nu bestreddet i 4 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EOL Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Keepr ApS
Via EOL Holding ApS
Direktørposter (2)
-
EOL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2019 -
Keepr ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Tjyve-Tjyve ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2020 -
Keepr ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023
Tidslinje (9)
-
Keepr ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
Keepr ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Keepr ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.12.2022
Registreringsdato: 28.12.2022
Blå bog (fortsat)
Emma har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
04.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.2021 - 16.11.2021
Reel ejer
01.09.2021 - 20.06.2023
Bestyrelsesmedlem
23.03.2022 - 31.12.2022
Direktør
28.12.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.06.2023 - 27.03.2024
Ejerandel: 28%
Emma Olivia Lindroth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EOL Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 123' DKK. Gennem holdingselskabet EOL Holding ApS har Emma derfor også andele i Keepr ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Emma Olivia Lindroth, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EOL Holding ApS kunne fremvise et overskud på 123' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Keepr ApS kunne fremvise et underskud på 688' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.631' DKK (Tjyve-Tjyve ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 676' DKK (Keepr ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 703' DKK (Tjyve-Tjyve ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 123' DKK (EOL Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Emma' netværk er Piratheep Rajendran.