Julie Fredskov Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HØBBET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 229.209' DKK BIFI A/S (2021) |
Største underskud: | -5.830' DKK HØBBET A/S (2023) |
Største egenkapital: | 706.652' DKK BIFI A/S (2023) |
Største gæld: | 125.507' DKK BIFI A/S (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HØBBET A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af HØBBET A/S (3 år 5 måneder) |
Seed: 790603785
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2019 hos HØBBET A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Julie Fredskov Pedersen i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 15. april 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor blandet drift. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 5.830' DKK.
Direktørposter (2)
-
HØBBET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
BIFI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
HØBBET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2023 -
BIFI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
BIFI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
HØBBET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
BIFI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021
Blå bog (fortsat)
Julie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.04.2020 - 15.04.2021
Direktør
15.04.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2019 - 15.04.2021
Direktør
15.04.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Julie Fredskov Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos BIFI A/S der præsenterede et overskud på 229.209' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos HØBBET A/S der præsenterede et underskud på 5.830' DKK.
Julie har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 6 måneder fra 2023 til i dag hos HØBBET A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 46.290' DKK (BIFI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.830' DKK (HØBBET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 706.652' DKK (BIFI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124.382' DKK (HØBBET A/S).
En af de forbindelser som går igen i Julie' netværk er Søren Kaare-andersen.