Lise Munch Kjeldsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2020 (4 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BF ANLÆG ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.751' DKK BF ANLÆG ApS (2022) |
Største underskud: | -6.478' DKK BF ANLÆG ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.348' DKK BF ANLÆG ApS (2023) |
Største gæld: | 71.960' DKK BF ANLÆG ApS (2023) |
Flest årsværk: | 105 årsværk hos BF ANLÆG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Munch & Munch Holding ApS (4 år 6 måneder) |
Seed: 1612796155
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2020 hos BF ANLÆG ApS i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Lise Munch Kjeldsen i 9 måneder, før stoppet d. 1. januar 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor landskabspleje. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 108' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Munch & Munch Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
360 Business Consulting ApS
Via Munch & Munch Holding ApS -
Munch & Madsen ApS
Via Munch & Munch Holding ApS -
CM Byggerådgivning ApS
Via Munch & Munch Holding ApS -
BF ANLÆG ApS
Via Munch & Munch Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Munch & Munch Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2020 -
Munch & Madsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
360 Bolig & Udlejning ApS (Nu: Munch & Madsen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.03.2021
Registreringsdato: 08.03.2021 -
360 Business Consulting ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020 -
360 Business Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2020
Registreringsdato: 19.03.2020
Blå bog (fortsat)
Lise har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
08.03.2021 - 31.01.2023
Direktør
08.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Reel ejer
16.03.2020 - 01.01.2021
Ejerandel: 10% -
Direktør
19.03.2020 - 11.12.2020
Reel ejer
19.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Lise Munch Kjeldsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Munch & Munch Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -249' DKK. Gennem holdingselskabet Munch & Munch Holding ApS har Lise derfor også andele i 360 Business Consulting ApS (100%), Munch & Madsen ApS (33.34-49.99%), CM Byggerådgivning ApS (25-33.33%) samt BF ANLÆG ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Lise Munch Kjeldsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Munch & Munch Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.407' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Munch & Munch Holding ApS kunne fremvise et underskud på 1.956' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 267' DKK (360 Bolig & Udlejning ApS (Nu: Munch & Madsen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.348' DKK (BF ANLÆG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -249' DKK (Munch & Munch Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er René Jespersen.