Rie Binder Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | 1305 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af 1305 ApS (4 år 5 måneder) |
Seed: 39646044
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2020 ved 1305 ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rie Binder Mikkelsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Rie i 2 år, før stoppet den 5. april 2022.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
1305 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AH 1305 ApS UNDER KONKURS
Via 1305 ApS
Tidslinje (5)
-
AH 1305 ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
1305 ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
AH 1305 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.04.2020
Registreringsdato: 03.04.2020
Blå bog (fortsat)
Rie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.04.2020 - 05.04.2022
Reel ejer
03.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
02.04.2020 - 05.04.2022
Ejer
02.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rie Binder Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 1305 ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet 1305 ApS har Rie derfor også andele i AH 1305 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rie Binder Mikkelsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Rie' netværk er Tom Askholm.