Lena Inez Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FABULA VITAM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.248' DKK HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS) (2018) |
Største underskud: | -1.692' DKK HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.549' DKK HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS) (2023) |
Største gæld: | 14.620' DKK HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Krageredegård B&B (10 år 8 måneder) |
Seed: 1870859058
Det begyndte for alvor dengang i 2011 hos FABULA VITAM ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lena Inez Olsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Lena i 3 år 6 måneder, inden stoppet den 30. april 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med spil og legetøj. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2019 kunne fremvise et overskud på 15' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Krageredegård B&B
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KRG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KRG EJENDOMSSELSKAB ApS
Via KRG HOLDING ApS -
VBH ApS
Via KRG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KRG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2014 -
KRG EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
VBH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023
Tidslinje (17)
-
FABULA VITAM ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
VBH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Lena har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer
16.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
21.10.2011 - 30.04.2015
Ejer
21.10.2011 - 31.12.2015
Reel ejer
01.01.2016 - 27.12.2023
Direktør
01.01.2021 - 27.12.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2020 - 01.07.2021
Ejerandel: 25%
Lena Inez Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KRG HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.289' DKK. Igennem sit holdingselskab KRG HOLDING ApS har Lena dermed også ejerandele i KRG EJENDOMSSELSKAB ApS (100%) samt VBH ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lena Inez Olsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KRG HOLDING ApS fremviste et overskud på 649' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KRG HOLDING ApS fremviste et underskud på 168' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 932' DKK (HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 168' DKK (KRG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.549' DKK (HENRIKSEN ApS (Nu: Henriksen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44' DKK (Oxid ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lena' netværk er Marcus Andre Kolind.