Anne-Marie Wivel
Karrieren startede hos: | A/S A-PRESSEN (Direktør) |
Største overskud: | 6.940' DKK HNG MIDT-NORD ERHVERV A/S (Nu: Nature Energy Gastankstationer ApS) (2020) |
Største underskud: | -9.117' DKK A/S DAGBLADET INFORMATION (Nu: A/S INFORMATION) (2022) |
Største egenkapital: | 50.890' DKK HNG MIDT-NORD ERHVERV A/S (Nu: Nature Energy Gastankstationer ApS) (2020) |
Største gæld: | 64.063' DKK A/S DAGBLADET INFORMATION (Nu: A/S INFORMATION) (2023) |
Seed: 412436487
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos A/S A-PRESSEN (tidligere AKTIESELSKABET A-PRESSE - FAGBEVÆG ELSENS PRESSE) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Anne-Marie Wivel i 30 år 3 måneder, før stoppet d. 27. juni 1990.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.641' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NILPETER-FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2001
Tidslinje (31)
-
RETEAM ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2022
Registreringsdato: 24.06.2022 -
VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG PROJEKTLEDELSE V/ ANNE-MARIE WIVEL (Nu: Anne-Marie Wivel) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
A/S STRANDVEJS GASVÆRKET (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2010
Registreringsdato: 26.02.2010
Blå bog (fortsat)
Anne-Marie har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 64 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.05.2004 - 10.06.2004
Bestyrelsesmedlem
10.06.2004 - 24.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1988 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2008 - 26.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2007 - 26.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 305' DKK (RETEAM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.430' DKK (GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.963' DKK (A/S DAGBLADET INFORMATION (Nu: A/S INFORMATION)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.415' DKK (GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Marie' netværk er Lars Steen Eriksen.